经营范围: 山羊、肉牛
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
陈世荣 | -- |
变更前:无
变更后:陈瓦丽,监事会主席,选举, ;荆涛,董事,选举, ;林川人,监事,选举, ;邱玮,董事,选举, ;王楚婷,监事,选举, ;吴遵平,董事,选举, ;曾敏华,董事长,选举,是;闫巍,董事兼经理,选举, ;
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >