经营范围: 技术推广服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;会议服务;教育咨询(不含出国留学咨询及中介服务);产品设计;礼仪服务;会议服务;体育运动项目经营(高危险性体育运动项目除外);销售工艺品、电子产品、日用品、医疗器械(限I类)。(下期出资时间为2015年12月04日。)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李自明 | -- | |||
孙忠旭 | -- | |||
徐瑾 | -- | |||
任卓静 | -- | |||
孙中一 | -- |
变更前:无
变更后:吴刚;赵艳;
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:帅丰官网 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >