经营范围: 销售:电子产品、环保产品、仪器仪表;提供建筑工程咨询、网络运营维护服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘仓田 | -- |
变更前:无
变更后:法定代表人(负责人): 章杏君; 组织机构: 袁培松 职务: 监事; 章杏君 职务: 执行董事兼总经理;
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
更多 >