经营范围: 总公司授权经营:国内快递(邮政企业专营业务除外)(快递业务许可证有效期至2015年11月4日);货物配送、电子商务
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- |
变更前:无
变更后:法定代表人(负责人): 吴晓霞; 组织机构: 庞泊 职务: 经理; 吴晓霞 职务: 执行董事; 许静 职务: 监事;
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
更多 >