经营范围: 充电器、控制器、转换器、变频器、电子元件、塑料制品、电动车制造,销售;自行车、摩托车及配件批发,零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
严春琴 | -- | |||
黄永胜 | -- |
变更前:无
变更后:2034-07-07
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
Jean-Pierre Wilmes-瑞士GF阿奇夏米尔集团CEO介绍
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-27
更多 >