经营范围: 一书一批(有效期至2014-03-20)、其他印刷品印刷(有效期至2014-03-20)**
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
机关法人 | -- |
变更前:无
变更后:负责人:张庆卫; 成员:陈菊良;
来源:今顶Kind官网 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:奥田AOTIN官网 2019-08-19
来源:惠州日报 2019-08-29
来源:奥田AOTIN官网 2019-08-28
来源:奥田AOTIN官网 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:金帝Kinde官网 2019-08-28
更多 >