经营范围: 水力发电。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
赵秋柳 | -- | 1200万人民币 | 1200万人民币 | 100% |
变更前:无
变更后:1 杨文华 自然人股东, 2 崔琪 自然人股东, 3 唐丽萍 自然人股东, 4 广州文化投资管理有限公司 法人股东
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
更多 >