经营范围: 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售建筑材料、机电设备及配件、电子产品、五金交电、化工产品(除危险化学品);投资管理;企业管理咨询;软件开发;经济信息咨询;市场调查;会议服务;承办展览展示(不含演出);设计、制作、代理、发布广告;互联网信息服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
张宏宇 | -- | 1484万元 | 1484万元 | 81.3596% |
屈立强 | -- | 340万元 | 340万元 | 18.6404% |
崔文英 | -- | --万元 | -- | -- |
杜长顺 | -- | --万元 | -- | -- |
霍玉玲 | -- | --万元 | -- | -- |
张文 | -- | --万元 | -- | -- |
王秋杰 | -- | --万元 | -- | -- |
黄丹恒 | -- | --万元 | -- | -- |
变更前:无
变更后:互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器材、电子公告服务(经营性互联网信息服务许可证有效期至2019年07月22日)。技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售建筑材料、机电设备及配件、电子产品、五金交电、化工产品(除危险化学品);投资管理;企业管理咨询;软件开发;经济信息咨询;市场调查;会议服务;承办展览展示(不含演出);设计、制作、代理、发布广告。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
变更前:无
变更后:姓名:张宏宇,职位:董事长;姓名:肖星,职位:董事;姓名:于春鹏,职位:董事;姓名:龙云翔,职位:董事;姓名:屈立强,职位:董事;姓名:张宏宇,职位:经理;姓名:钱梦瑶,职位:监事会主席;姓名:周洋,职位:监事;姓名:马春花,职位:监事
变更前:无
变更后:北京市丰台区航丰路13号院2号楼3层306-310房间(园区)
来源:中国服装网 2019-08-22
来源:雷士照明官网 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:雷士照明官网 2019-08-27
来源:雷士照明官网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >