经营范围: 化肥、农业机械批发和零售,不再分装的包装种子零售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
黄清波 | -- | |||
何秀琼 | -- |
变更前:无
变更后:法定代表人(负责人): 刘锋; 组织机构: 金铁明 职务: 监事; 刘锋 职务: 执行董事兼总经理;
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-29
更多 >