经营范围: 页岩砖制造、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
夏晓平 | -- | 34万元 | 34万元 | 50.00% |
孙安明 | -- | 34万元 | 34万元 | 50.00% |
变更前:无
变更后:执行董事兼总经理,郭强;监事,黄国亮;
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-29
更多 >