经营范围: 许可经营项目:东风日产品牌汽车的销售;二类机动车维修(《道路运输经营许可证》有效期至2015年4月7日);机动车辆保险兼业代理(《保险兼业代理业务许可证》有效期至2015年6月2日)。 一般经营项目:汽车配件的销售;为客户汽车上牌代办相关手续服务;汽车租赁。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
孙建忠 | -- | |||
张鹏程 | -- | |||
黄计峰 | -- | |||
郑桐科 | -- | |||
林伟军 | -- |
变更前:无
变更后:姓名: 陈勋辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 陈勋辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 姓名: 黄计峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长 姓名: 黄计峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 姓名: 金玉芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 姓名: 沈文松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 沈文松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长 姓名: 杨伟其; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 张鹏程; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 郑桐科; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:OUR奥华官网 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:OUR奥华官网 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:康艺网 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-21
更多 >