经营范围: 农业咨询服务。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
张秀芳 | -- | |||
马永元 | -- |
变更前:无
变更后:FREDERICK W. WOJTOWICZ;F.SAMUEL EBERTS III;ROBERT S.PRINGLE
来源:德维尔Deweie 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:德维尔Deweie 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >