经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王海英 | -- | |||
李维周 | -- | |||
陈珠侬 | -- | |||
何金 | -- | |||
李香煌 | -- |
变更前:无
变更后:张伟杰;李克花
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:全友家居官网 2019-08-29
来源:全友家居官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-26
更多 >