经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王之军 | -- | |||
许振柏 | -- | |||
谢琼兰 | -- | |||
张小风 | -- | |||
李发进 | -- |
变更前:无
变更后:张伟杰;李克花
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:咀香园官网 2019-08-27
来源:利郎LILANZ官 2019-08-27
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:华鹤官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >