经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
孙立国 | -- | |||
赵桂华 | -- | |||
杨桂香 | -- | |||
代青侠 | -- | |||
梁彦秋 | -- |
变更前:无
变更后:换照
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:金帝Kinde官网 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:中国饲料行业信息网 2019-08-29
来源:滨州市质量技术监督 2019-08-21
来源:中国网-生活消费 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-20
更多 >