经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
浦长良 | -- | |||
藏家发 | -- | |||
林显阳 | -- | |||
王成 | -- | |||
宋昭民 | -- |
变更前:无
变更后:杨旭
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:ChinaUnix 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:富宝钢铁网 2019-08-29
来源:照明网 2019-08-25
来源:高工LED网 2019-08-29
来源:cnBeta网 2019-08-27
更多 >