经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
姚强 | -- | |||
郑淑香 | -- | |||
白静 | -- | |||
赵传龙 | -- | |||
赵素秋 | -- |
变更前:无
变更后:杨绪和 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******;
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
更多 >