经营范围: 组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;设计、制作、发布、代理广告;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;计算机技术培训;绘画培训、声乐培训、舞蹈培训;经济贸易咨询;会议服务;婚庆服务;礼仪服务;票务代理;销售日用品、工艺品、服装、文具用品。 (未取得行政许可的项目除外)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
熊熊 | -- | |||
王雪 | -- |
变更前:无
变更后:监事,戴桂宝,1967-11-15;董事长,黄根生,1963-01-13;董事,申明稳,1966-05-19;董事,夏春来,1974-03-09;
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
更多 >