经营范围: 房地产开发与经营,物业管理服务
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
董少义 | -- | |||
刘玉巧 | -- |
变更前:无
变更后:檀朝春;廖曙光;陈 静;马国光;秦剑;胡大华;方 棠;朱绍武;张小川;钱尼宏;王 查;马菊斌;张 静;伍红兵;章 琼;张秋实;马德斌;嵇 明;程建华;黄艾;徐庚东;张 剑;刘学军;刘 明;刘广济;胡永阳;郭莉;周銮明;潘士斌;丁锋;刘柳;金德龙;陶黎春;
来源:ABC官网 2019-08-27
来源:ABC官网 2019-08-29
来源:ABC官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:亿邦动力网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-26
更多 >