经营范围: 鸡养殖(规模化)、饲料销售
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
马增平 | -- | |||
聂保华 | -- | |||
申桂菊 | -- |
变更前:无
变更后:监事,李波;经理,饶新民;执行董事,徐保荣;
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:新标官网 2019-08-26
来源:新标官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:新标官网 2019-08-23
来源:中国经济网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >