经营范围: 蜜蜂的养殖及销售;家禽、家畜的养殖及销售;鱼的养殖及销售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
和士军 | -- |
变更前:无
变更后:法定代表人(负责人): 徐文国; 组织机构: 李飞翔 职务: 董事; 林盛东 职务: 董事; 徐明华 职务: 监事; 徐文国 职务: 董事长兼总经理; 杨嘉宾 职务: 董事; 曾爱清 职务: 董事;
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:大力-大喜官网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >