经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
庄秀峰 | -- | 80000万人民币元 | 万人民币元 | - |
于合 | -- | 50000万人民币元 | 万人民币元 | - |
庄雅丽 | -- | 50000万人民币元 | 万人民币元 | - |
孟显军 | -- | 70000万人民币元 | 万人民币元 | - |
鞠新民 | -- | 100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 周发强* 执行董事, 2 周发强* 经理, 3 徐来 监事
来源:金至尊官网 2019-08-25
来源:凤凰财经频道 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:中铝铝材官网 2019-08-26
来源:中铝铝材官网 2019-08-27
来源:中铝铝材官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >