经营范围: 许可经营项目:无 一般经营项目:生产、加工、销售鞋;货物进出口、技术进出口。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李月升 | -- | |||
叶东平 | -- |
变更前:无
变更后:姓名: 李月升; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 叶东平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
杨文倡-光明牌雪糕-上海益民食品一厂(集团)有限公司董事长介绍
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
更多 >