经营范围: 摄影摄像,婚纱艺术摄影,摄影器材销售
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- |
变更前:无
变更后:蒋小翠(执行(常务)董事) 蒋小翠(总经理) 罗玉龙(监事)
来源:网易财经 2019-08-29
来源:波尼亚官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:波尼亚官网 2019-08-20
来源:波尼亚官网 2019-08-29
来源:中国化妆品网 2019-08-29
来源:凤凰影响 2019-08-26
来源:华奥星空网-新闻 2019-08-19
更多 >