经营范围: 企业管理;物业管理(国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘济钢 | -- | 297.0万元人民币 | 297.0万元人民币 | 16% |
熊金秀 | -- | 594.0万元人民币 | 594.0万元人民币 | 33% |
张国金 | -- | 612.0万元人民币 | 612.0万元人民币 | 34% |
宋善平 | -- | 297.0万元人民币 | 297.0万元人民币 | 16% |
变更前:无
变更后:王庆然
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-22
更多 >