经营范围: 企业管理咨询服务;经济信息咨询;投资咨询(不含证劵、期货咨询);网络商务咨询服务;文化传播咨询(国家有专项规定的从其规定);企业员工教育培训、教育咨询(不含出国留学咨询与中介服务);广告设计、制作。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- |
变更前:无
变更后:蔡爱兰,001,,货币,18.0000,6.0000,4.0000,2015-12-31, ;蒋红玲,001,,货币,12.0000,4.0000,0.0000,2015-12-31, ;刘霆,001,,货币,255.0000,85.0000,76.0000,2015-12-31, ;王瑞玲,001,,货币,15.0000,5.0000,15.0000,2015-12-31, ;
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >