经营范围: 钢结构产品设计、制作、安装及相关服务。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
武汉鸿雁纺织机械有限公司 | -- | |||
武裕民 | -- |
变更前:无
变更后:杨友才(董事);谢萍(监事);江汛(监事);张桂舫(董事);武裕民(董事长/总经理);蔡东生(监事);高钧(董事);邱德昌(董事);
来源: 2019-08-17
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-20
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
更多 >