经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李银女 | -- | |||
李承日 | -- | |||
董梅花 | -- | |||
金真山 | -- | |||
朴吉南 | -- |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:板川SAKACO官 2019-08-29
来源:板川SAKACO官 2019-08-27
来源:竹涛官网 2019-08-28
来源:板川SAKACO官 2019-08-27
来源:板川SAKACO官 2019-08-29
来源:板川SAKACO官 2019-08-20
来源:板川SAKACO官 2019-08-26
来源:楚北网 2019-08-22
更多 >