经营范围: 一般经营项目:企业广告设计、制作、代理发布;商务咨询;医药信息咨询;产品营销策划;企业形象设计及咨询服务。(国家限定或禁止的项目除外)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
林爱香 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 陈学军* 董事长, 2 徐槟 董事, 3 周耘 董事, 4 张迎昊 董事, 5 陈永红 独立董事, 6 张向际 独立董事, 7 陈学军* 经理, 8 李彦涛 监事会主席, 9 张杰诚 监事, 10 苗乐 监事
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:欧美斯ONMUSE 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:雅丽家YALIG官 2019-08-27
来源:雅丽家YALIG官 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-26
更多 >