经营范围: 烤烟种植(以上经营范围:不含法律、法规规定需前置许可或审批的项目)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
范兴平 | -- | |||
何兴明 | -- |
变更前:无
变更后:负责人:苏文生;成员:张仲守;成员:吴雨;成员:皮志辉;成员:洪连鸿;成员:张传华;成员:陈敬德
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:卡喏亚Knoya官 2019-08-29
来源:卡喏亚Knoya官 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:黄海官网 2019-08-28
来源:卡喏亚Knoya官 2019-08-29
来源:卡喏亚Knoya官 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >