经营范围: 服装加工、销售.
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
陈建文 | -- |
变更前:无
变更后:|姓名:陈媛媛;职务:监事|姓名:高于凤;职务:董事|姓名:郝喜婧;职务:董事长|姓名:何井海;职务:监事|姓名:唐伦友;职务:董事兼总经理|姓名:文淑珍;职务:董事|姓名:杨扬;职务:副董事长|姓名:叶飞;职务:监事
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-26
杨文倡-光明牌雪糕-上海益民食品一厂(集团)有限公司董事长介绍
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-22
来源: 2019-08-29
更多 >