经营范围: 投资管理(法律、法规另有规定除外);对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);资产管理(法律、法规另有规定除外);商务信息咨询;企业管理咨询;投资咨询(法律、法规另有规定除外)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李志勇 | -- | - | ||
许延兵 | -- | - | ||
林华坚 | -- | - | ||
黄朝阳 | -- | - | ||
刘丹 | -- | - |
变更前:无
变更后:2065-04-12
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-19
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-27
更多 >