经营范围: 金属及金属矿批发(不含危险化学品和监控化学品);对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);体育用品及器材批发(不含弩);电气设备批发;其他机械设备及电子产品批发;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);计算机、软件及辅助设备批发;五金产品批发;非金属矿及制品批发(不含危险化学品和监控化学品);工程和技术研究和试验发展;信息技术咨询服务;模具制造;其他农业;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);婚姻服务(不含涉外婚姻介绍);文化、艺术活动策划;其他未列明居民服务业;教育咨询(不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目);其他未列明的专业咨询服务(不含需经许可审批的项目);包装服务。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
杨建萍 | -- | 600万元 | 600万元 | 60.00% |
吴招斌 | -- | 400万元 | 400万元 | 40.00% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-26
Patrizio di Marco-Gucci集团总裁兼首席执行官介绍
来源: 2019-08-29
更多 >