经营范围: 从事生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,商务咨询,企业管理咨询,房地产咨询,财务咨询,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),展览展示服务,会务服务,企业形象策划,房地产营销策划。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
孙卫华 | -- | 1900万元 | -- | 100% |
赵春鹏 | -- | --万元 | -- | -- |
变更前:无
变更后:刘丹
变更前:无
变更后:赵春鹏
变更前:无
变更后:赵春鹏
变更前:无
变更后:孙卫华;赵春鹏;
变更前:无
变更后:2018-12-12章程备案
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
高田贤三(TAKADA KENZO)-Kenzo公司创始人介绍
来源: 2019-08-28
德尔菲娜·阿尔诺 -LV (LOUIS VUITTON) 集团总裁介绍
来源: 2019-08-22
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >