经营范围: 一般经营项目;杀虫剂(不含剧毒物品)、杀菌剂、农膜、五金电料**销售**
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- |
变更前:无
变更后:李源(董事);李振兴(董事);杨永峰(董事长);李铖(董事);王汉云(监事会主席);陈志雄(监事);余珍(董事);陈小龙(监事);
来源:板川SAKACO官 2019-08-29
来源:板川SAKACO官 2019-08-29
来源:板川SAKACO官 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:板川SAKACO官 2019-08-27
来源:全球加盟网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:板川SAKACO官 2019-08-29
更多 >