经营范围: 餐饮(食品卫生许可证、有效期至2016-04-15)、住宿(特种行业许可证有效期至2014-06-27)服务;柜台租赁
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李春海 | -- | |||
吴太国 | -- | |||
苏建东 | -- |
变更前:无
变更后:餐饮(食品卫生许可证、有效期至2016-04-15)、住宿(特种行业许可证有效期至2014-06-27)服务;柜台租赁
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
更多 >