经营范围: 农副产品销售;果树种植、销售;水产养殖;乳制品(不含婴幼儿配方乳粉),预包装食品兼散装食品批发兼零售(有效期至2017年4月15日止)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)* * *
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
肖天明 | -- | - | ||
邱迪钰 | -- | - | ||
刘桂香 | -- | - |
变更前:无
变更后:张伟杰;李克花
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-27
亨利·拉贺曼-施耐德电气设备-法国施耐德电气公司全球监事会主席介绍
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
更多 >