经营范围: 物业服务、水电暖安装维修;装饰装修;建材、五金日杂、电料、百货、水暖管件的销售;房屋租赁
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王爱峰 | -- | |||
孙建芳 | -- |
变更前:无
变更后:周陈寿,滕银微
来源:MusicChin 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:敦煌官网 2019-08-25
来源:山推官网 2019-08-29
来源:山推官网 2019-08-24
来源:山推官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:孟氏官网 2019-08-25
更多 >