经营范围: 宠物食品、宠物用品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李少卫 | -- | 90万元 | 90.00% | |
冀少龙 | -- | 10万元 | 10.00% |
变更前:无
变更后:宠物食品、宠物用品的生产。
变更前:无
变更后:电路板、电子材料、电子元器件、电子产品研发与销售 从事广告业务、服装、鞋帽、箱包、首饰品、眼镜、化妆品、生活日用品、母婴用品、床上用品、塑料制品、工艺品(象牙及其制品除外)、橡胶制品、文具用品、体育用品、卫浴洁具、家具、装饰材料、灯具、钟表、珠宝、皮革制品、五金交电、家用电器、计算机及配件、照明器材、玩具、仪器仪表、洗护用品的销售 国内贸易 货物及技术进出口 宠物食品、宠物用品的销售。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。
变更前:无
变更后:2019-08-30
变更前:无
变更后:2019-08-29
变更前:无
变更后:深圳市龙岗区平湖街道平湖社区富民工业区开田科学园安田大厦301
变更前:无
变更后:2019-03-31
变更前:无
变更后:有限责任公司
变更前:无
变更后:有限责任公司
变更前:无
变更后:股东名称:张婵、出资额:50.000000、出资比例:50.000000;【新增】 股东名称:张万霞、出资额:50.000000、出资比例:50.000000;【新增】
变更前:无
变更后:2017-11-06
变更前:无
变更后:股东:;监事:张万霞;法定代表人:张婵;股东:;董事长:张婵;总经理:张婵;
变更前:无
变更后:执行董事:张婵【新增】 总经理:张婵【新增】 监事:张万霞【新增】
变更前:无
变更后:股东: 董事长:杨星星 监事:李玉红 法定代表人:杨星星 工商联络员:杨星星 总经理:杨星星
变更前:无
变更后:1152
变更前:无
变更后:有限责任公司(法人独资)
变更前:无
变更后:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
变更前:无
变更后:股东名称:知行天下信息咨询(深圳)有限公司、出资额:100.000000、出资比例:100.000000;【新增】
变更前:无
变更后:杨星星
变更前:无
变更后:100156万元人民币(+1900%)
变更前:无
变更后:100万元人民币(+1900%)
变更前:无
变更后:2017-07-26
变更前:无
变更后:股东:;董事长:杨星星;监事:李玉红;法定代表人:杨星星;工商联络员:杨星星;总经理:杨星星;
变更前:无
变更后:执行董事:杨星星【新增】 总经理:杨星星【新增】 监事:李玉红【新增】
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >