经营范围: 煤炭批发经营**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
段军祥 | -- | |||
段二军 | -- | |||
吴新治 | -- | |||
吴占彬 | -- | |||
吴忠魁 | -- |
变更前:无
变更后:2004-05-13~2024-05-12
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-24
更多 >