经营范围: 矿山机电设备供应。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- |
变更前:无
变更后:刘国辉,执行董事;刘国辉,经理;王宇星,监事
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:迪凯诺官网 2019-08-20
来源:迪凯诺官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:迪凯诺官网 2019-08-29
来源:迪凯诺官网 2019-08-27
更多 >