经营范围: 融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
兴越进出口有限公司 | -- | 3000万元 | -- | 100% |
变更前:无
变更后:姓名:陈金春;任职起始日期:2018-09-03;任职截止日期:2021-09-02;;
变更前:无
变更后:陈金春;
变更前:无
变更后:联系人:陈金春;文件送达接受人:陈金春;邮政编码:655500;;
变更前:无
变更后:姓名:陈金春;任职截止日期:2021-09-02;任职起始日期:2018-09-03;;
变更前:无
变更后:姓名:宋瑞卿;任职起始日期:2017-04-07;任职截止日期:2020-04-06;;
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-21
来源: 2019-08-29
央视网络电视台台长胡占凡:建设世界一流媒体 加强国际传播能力
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-26
更多 >