经营范围: 经济信息咨询;组织文化艺术交流活动。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
阮渊渊 | -- | - | ||
徐小娇 | -- | - |
变更前:无
变更后:黄银珍,执行董事兼经理,选举,是;王辉玲,监事,选举, ;
来源:小刀官网 2019-08-28
来源:ABC官网 2019-08-29
来源:微信文章 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:小刀官网 2019-08-29
更多 >