经营范围: 家具制造、销售,家具工艺装璜,林果、花卉种植、销售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
汪洁 | -- | |||
朱永斯 | -- |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-28
杨文倡-光明牌雪糕-上海益民食品一厂(集团)有限公司董事长介绍
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >