经营范围: 房地产开发与经营,物业管理,会议及会展服务,办公服务,园林景观工程,市政工程,农作物种植销售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
杨久成 | -- | - | - | - |
张勇 | -- | - | - | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
更多 >