经营范围: 陶瓷销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
张润川 | -- |
变更前:无
变更后:胡厚明(监事);朱静(董事长);陈会宽(副董事长/副总经理);钟卫星(监事);袁昌华(监事会主席);吴江(监事);杜高明(监事);金玲丽(董事兼总经理);
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
更多 >