经营范围: 住宿服务(卫生许可证有效期至2016年6月4日)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李芝 | -- | 2万元 | 2万元 | 57.1429% |
刘淑彬 | -- | 1.5万元 | 1.5万元 | 42.8571% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
更多 >