经营范围: 工程机械配件销售;机械维修及租赁。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- |
变更前:无
变更后:住所: 杭州市下城区颜三路222号201室E座; 法定代表人(负责人): 戴仁光; 组织机构: 戴仁光 职务: 执行董事兼总经理; 赵剑猛 职务: 监事;
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-28
更多 >