经营范围: 批发:煤炭(有效期至2016年5月26日);批发、零售:焦炭。***
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
闫祥 | -- | |||
王连华 | -- |
变更前:无
变更后:白建军
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-19
来源:腾讯家居网 2019-08-18
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:美尔凯特MELLK 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-26
更多 >