经营范围: 教育科技开发;技术服务;教育咨询(不含中介);计算机技术培训;销售办公用品、文化用品、计算机、软件及辅助设备。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
张莎 | -- | |||
刘翼翚 | -- |
变更前:无
变更后:贾小卫
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-28
更多 >